Stellvertretungsliste CDU |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Wahlausschuss | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Mitglied des Rates |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
CDU |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2019 | | von 17.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU-Fraktion |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Planungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Infrastrukturausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 21.03.2017 | von 17.06.2014 bis 21.03.2017 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 22.03.2017 | | von 22.03.2017 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Flächennutzungsplanausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Flächennutzungsplanausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration, Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | | von 04.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |